In questa sezione vengono pubblicati i dati e le informazioni non più attuali.
PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' SOCIETARIA - anni precedenti
ORGANO AMMINISTRATIVO CESSATO
Il Consiglio di Amministrazione in carica precedentemente era stato nominato dall'Assemblea della società nella seduta del 26/6/2013, è rimasto in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 ed era costituito da:
Presidente: Renato Baioni designato dalla Provincia di Bologna - compenso annuo lordo € 43.000
Consigliere: Paola Menghi designata dal Comune di Bologna - compenso annuo lordo € 6.000
Consigliere: Giuseppe Iannaccone designato dalla Camera di Commercio di Bologna - compenso annuo lordo € 6.000 (riversato all'ente di appartenenza)
DIRIGENTI CESSATI DAL SERVIZIO
Dirigente affari generali e legali: dr.ssa Patrizia Luchetti (cessato dal servizio il 31/12/2017)
(atto di nomina: delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 23/3/2001)
Direttore amministrativo: dr. Daniele Martelli (cessato dal servizio in data 30/11/2017)
(atto di nomina: delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 25/3/1997)
Dirigente tecnico: ing. Luciano Begani (cessato dal servizio in data 30/09/2017)
(atto di nomina: delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 25/3/1997)Direttore tecnico: ing. Gaetano Miti (cessato dal servizio in data 31/01/2015)
(atto di nomina: delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 29/3/2010)
BANDI DI CONCORSO - AVVISI DI SELEZIONE CONCLUSI
Selezione di un Perito/ingegnere elettrico
Procedura conclusa con l'individuazione di un soggetto idoneo assunto in data 1/12/2015.
Selezione del Responsabile servizio contabilità e bilancio
Procedura conclusa con l'individuazione di un soggetto idoneo assunto in data 12/1/2015.
PROVVEDIMENTI ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO - anni precedenti
Nella presente sezione vengono pubblicati i verbali delle Assemblee dei Soci svoltesi negli anni precedenti.
Bilancio 2014
CONTRATTI CONFERITI - anni precedenti